ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАНО ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ" (ТОВ "НАНОМЕДТЕХ")
Код ЄДРПОУ: 36871987
Скорочене найменування: ТОВ "НАНОМЕДТЕХ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАНО ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ"
Основний вид діяльності: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
Керівник: ЧАГАЛЯН РОБЕРТ БОРИСОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" - ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ ТАРУТА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА, . . Р.Н., , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, Б, КВ. , ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, , %
КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", розмір частки - 4889985, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАНО ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36871987
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 15 | 2019-05-13 - 2020-08-07 |
Керівник | ЧЕРЮКАНОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | 2019-02-05 - 2019-05-06 |
Керівник | ПАРНЕТА ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 4889985.13 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛІФАНОВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 226444.87 грн. | 2017-08-18 - 2020-03-05 |
Засновник / Бенефіціар | ПАРНЕТА ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 385568.29 грн. | 2017-08-18 - 2020-03-05 |
Засновник / Бенефіціар | ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 538571.58 грн. | 2017-08-18 - 2020-03-05 |
Засновник / Бенефіціар | СЕНЬКО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 79561.71 грн. | 2017-08-18 - 2020-03-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" - ТАРУТА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, Б, КВ. | 2018-11-27 - 2019-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" - МАРІОС ПЕЛІДЕС, КІПР, Е, НІКОСІЯ, ВАСІЛІСІС ФРЕІДЕРІКІС ЕЛ ГРЕКО ХАУС, БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" - МАРКОС ГЕОРГІАДЕС, КІПР, Е, НІКОСІЯ, КИРІАКОУ МАТСІ ІГЛ ХАУС, БУД. ДЕСЯТИЙ ПОВЕРХ | 2017-08-18 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" - НІКОС ГЕОРГІАДЕС, КІПР, С, НІКОСІЯ, КИРІАКОУ МАТСІ ІГЛ ХАУС, БУД. ДЕСЯТИЙ ПОВЕРХ | 2017-08-18 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМПАНІЯ "МІЛТОРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" - ФІВОС ПЕЛІДЕС, КІПР, Е, НІКОСІЯ, ВАСІЛІСІС ФРЕІДЕРІКІС ЕЛ ГРЕКО ХАУС, БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2018-11-06 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 49 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.