ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕНЕРГОПАРТНЕР" (ТОВ "ТЕХЕНЕРГОПАРТНЕР")
Код ЄДРПОУ: 36698392
Скорочене найменування: ТОВ "ТЕХЕНЕРГОПАРТНЕР"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕНЕРГОПАРТНЕР"
Основний вид діяльності: 71.20 Технічні випробування та дослідження
Керівник: КУБРАКОВ ВІТАЛІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - 32500, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, РНОКПП, 08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛОГОРОДКА, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, БУДИНОК . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ- %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТИТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, , 04201, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА , ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ- %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК-ЧОРНОМОРЕЦЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, РНОКПП, 04205, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК , КВАРТИРА . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ- %
ТИТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, розмір частки - 16250, грн.
ЧОРНОМОРЕЦЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 16250, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕНЕРГОПАРТНЕР"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36698392
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 15, квартира 127 | 2020-06-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 13 | 2020-05-18 - 2020-05-25 |
Керівник | СТРІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2020-05-28 - 2020-06-03 |
Основний вид діяльності | 50.30.1 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ | 2016-04-21 - 2020-05-17 |
Засновник / Бенефіціар | БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 32500.00 грн. | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТИТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 16250.00 грн. | 2020-05-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧОРНОМОРЕЦЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 16250.00 грн. | 2020-05-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-СТРІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (УКРАЇНА, , Д.Н. . . , 04205, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК А, КВАРТИРА , ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ, %) | 2020-05-18 - 2020-06-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ТИТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ (УКРАЇНА, , Д.Н. . . ,04201, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА , ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ, %) | 2020-05-18 - 2020-06-03 |
Засновник / Бенефіціар | ТИТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 32500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-28 |
Засновник / Бенефіціар | СТРІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 32500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 10 юросіб зареєстрованих за цією адресою