ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЕЛЬ ГРАД" (ТОВ "СІЕЛЬ ГРАД")
Код ЄДРПОУ: 36593958
Скорочене найменування: ТОВ "СІЕЛЬ ГРАД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЕЛЬ ГРАД"
Основний вид діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
Керівник: БАГРІЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ІЛЛЄНКО ІРИНА ІВАНІВНА, розмір частки - 12600, грн.
БАГРІЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - 25200, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ( КОНТРОЛЕР)- БАГРІЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, 03148, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ( КОНТРОЛЕР)-ПАПЕТА ЛАРИСА АНДРІЇВНА , 04050, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКО, БУДИНОК , КВАРТИРА .
ПАПЕТА ЛАРИСА АНДРІЇВНА, розмір частки - 25200, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЕЛЬ ГРАД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36593958
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 | 2017-10-17 - 2020-08-07 |
Керівник | ІЛЛЄНКО ІРИНА ІВАНІВНА | 2017-07-25 - 2017-10-03 |
Основний вид діяльності | 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | 2017-04-28 - 2017-07-18 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛВІДАС-ГРУП" | 2016-04-21 - 2017-04-20 |
Скорочене найменування | ТОВ "ЕЛВІДАС-ГРУП" | 2016-04-21 - 2017-04-20 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЛЄНКО ІРИНА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 12600.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БАГРІЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 25200.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПАПЕТА ЛАРИСА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 25200.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ( КОНТРОЛЕР)-ПАПЕТА ЛАРИСА АНДРІЇВНА ,СН , 04050, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ( КОНТРОЛЕР)- БАГРІЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, ТТ , 03148, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 2806 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.