ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Ж.Е.М." (ТОВ "Д.Ж.Е.М.")
Код ЄДРПОУ: 36588382
Скорочене найменування: ТОВ "Д.Ж.Е.М."
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Ж.Е.М."
Основний вид діяльності: 73.11 Рекламні агентства
Керівник: СКЛЯРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
РАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ, . . Р.Н., КОД, 07371, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРУГИ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУДИНОК - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
РАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - 18900, грн.
СКЛЯРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, . . Р.Н., КОД, 04108, М.КИЇВ, ПР-Т СВОБОДИ, БУДИНОК -А, КВАРТИРА - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
СКЛЯРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - 44100, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Ж.Е.М."
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36588382
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1 | 2019-01-14 - 2020-08-07 |
Основний вид діяльності | 90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів | 2016-08-19 - 2019-01-07 |
Керівник | БИКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-07-25 |
Засновник / Бенефіціар | РАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 18900.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СКЛЯРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 44100.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | РАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ, . . Р.Н., КОД , 07371, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРУГИ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУДИНОК - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) | 2019-01-14 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | СКЛЯРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, . . Р.Н., КОД , 04108, М.КИЇВ, ПР-Т СВОБОДИ, БУДИНОК -А, КВАРТИРА - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) | 2019-01-14 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 194 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.