ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДПЛЕНЕТ" (ТОВ "ФУДПЛЕНЕТ")
Інформація про цю юрособу спотворена у публічному масиві даних ЄДР, тому ми наводимо лише останній стан інформації, без історії змін. Більш докладно за посиланням: https://odnodata.com/faq/edrdupes
Код ЄДРПОУ: 36280938
Скорочене найменування: ТОВ "ФУДПЛЕНЕТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДПЛЕНЕТ"
Основний вид діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Керівник: ЖУРА ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИВА МАРИНА ДМИТРІВНА, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД. КВ.
КИВА МАРИНА ДМИТРІВНА, розмір частки - 3069000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАД - ІНВЕСТ", розмір частки - 31000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 0000-00-00 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДПЛЕНЕТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36280938
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Засновник / Бенефіціар | КИВА МАРИНА ДМИТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 3069000.00 грн. | 2019-05-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАД - ІНВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 31000.00 грн. | 2019-05-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КИВА МАРИНА ДМИТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 3136141.50 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАД - ІНВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 31678.20 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИВА МАРИНА ДМИТРІВНА, УКРАЇНА, НЕ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 1 юросіб зареєстрованих за цією адресою