ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ФІНІНКОМ" (ТОВ "АНАЛІТИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ФІНІНКОМ")
Код ЄДРПОУ: 36051463
Скорочене найменування: ТОВ "АНАЛІТИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ФІНІНКОМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ФІНІНКОМ"
Основний вид діяльності: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Керівник: ДОБРИДЕНЬ АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДОБРИДЕНЬ АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - 52500, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ДІДИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, М.КИЇВ, БОРИСЛАВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЧЕРНАТА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, БУД. , КВ.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ФІНІНКОМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36051463
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7 | 2018-10-02 - 2020-08-07 |
Керівник | ЧЕРНАТА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 2016-04-21 - 2018-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | ДОБРИДЕНЬ АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 52500.00 грн. | 2018-10-02 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДІДИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 26250.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ФІНІНКОМ", розмір внеску до статутного фонду - 26250.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ДІДИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, МЕ , М.КИЇВ, БОРИСЛАВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЧЕРНАТА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, СН , М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 130 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.