ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ-АГРО" (ТОВ "ПРОМІНЬ-АГРО")
Код ЄДРПОУ: 35668964
Скорочене найменування: ТОВ "ПРОМІНЬ-АГРО"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ-АГРО"
Основний вид діяльності: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Керівник: НЕВОЛЬНИК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - НЕВОЛЬНИК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ, ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, 83120, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, БУДИНОК , КВАРТИРА . ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТІ ЛАНИ УКРАЇНИ". НЕВОЛЬНИК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТІ ЛАНИ УКРАЇНИ", розмір частки - 53100, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ-АГРО"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35668964
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б, офіс 402 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Адреса | 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ В.ВИННИЧЕНКА, будинок 8 | 2019-12-04 - 2019-12-15 |
Адреса | 60226, Чернівецька обл., Сокирянський район, село Романківці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 47 | 2016-04-21 - 2016-12-19 |
Керівник | МАЛЕЦЬКА ГАННА ІГОРІВНА | 2018-10-09 - 2019-11-26 |
Керівник | ГАЗИЛИШИН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 2017-01-04 - 2018-10-02 |
Керівник | УСИК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-12-19 |
Засновник / Бенефіціар | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТІ ЛАНИ УКРАЇНИ", розмір внеску до статутного фонду - 53100.00 грн. | 2019-10-31 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНЯ ФІЗИЧНА ОСОБА, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ | 2019-11-15 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ. ВІДСУТНЯ ФІЗИЧНА ОСОБА, ЯКА ВОЛОДІЄ ЧИ БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. | 2018-10-09 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕС ІНВЕСТ УКРАЇНА", розмір внеску до статутного фонду - 5.31 грн. | 2018-10-09 - 2019-10-29 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ АГРОХОЛДИНГ", розмір внеску до статутного фонду - 53094.69 грн. | 2017-08-18 - 2019-10-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС, РЕСПУБЛІКА КІПР, РЕСПУБЛІКА КІПР, , М. ЛІМАСОЛ, ВУЛ. НІКОУ ЕГГОНОПОУЛОУ, БУДИНОК А, КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОД ЄДРПОУ 35218853)- АНДРІАН АНТОНІОУ, . . Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, РЕСПУБЛІКА КІПР, , МІСТО АРАДІППУ, ВУЛ. АЧАІОН, БУД. . | 2017-12-13 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МРІЯ АГРО", розмір внеску до статутного фонду - 5.31 грн. | 2017-08-18 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС, РЕСПУБЛІКА КІПР, КО, РЕСПУБЛІКА КІПР, , М. ЛІМАСОЛ, ВУЛ. НІКОУ ЕГГОНОПОУЛОУ, БУДИНОК А, КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 506 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.