ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУТОР ЛІМІТЕД" (ТОВ "БАУТОР ЛІМІТЕД")
Код ЄДРПОУ: 35253051
Скорочене найменування: ТОВ "БАУТОР ЛІМІТЕД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУТОР ЛІМІТЕД"
Основний вид діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Керівник: БУРЯК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛБМІЛЛІОН ДМИТРО МАРКОВИЧ, УКРАЇНА, 07300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНЕВА,
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛІНІЧ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ, М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, БУДИНОК -А
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСТРОВ АРСЕН ЛЕОНІДОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, , КВ.
КУЛІНІЧ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір частки - 337500, грн.
НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ, розмір частки - 1500000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИСЛИВЕЦЬ", розмір частки - 662500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУТОР ЛІМІТЕД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35253051
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок 33 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУЛІНІЧ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 337500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИСЛИВЕЦЬ", розмір внеску до статутного фонду - 662500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАФСІКА СТИЛІАНУ, КІПР, CYP Е240012, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, БУДИНОК , КОРПУС А | 2017-09-11 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕЛІОС ІЄРОНИМІДЕС, КІПР, CYP Е279980, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАФСІКА СТИЛІАНУ, КІПР, CYP Е, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕЛІОС ІЄРОНИМІДЕС, КІПР, CYP Е, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛІНІЧ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, НС, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ, М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, СМ, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, БУДИНОК , КОРПУС А | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 108 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.