ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЦЦА ДЕЛІВЕРІ" (ТОВ "ПІЦЦА ДЕЛІВЕРІ")
Код ЄДРПОУ: 35211507
Скорочене найменування: ТОВ "ПІЦЦА ДЕЛІВЕРІ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЦЦА ДЕЛІВЕРІ"
Основний вид діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Керівник: КРАСНИЙ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-НІКОЛАЄНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ДАВИДЧУКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
НІКОЛАЄНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - 5000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЦЦА ДЕЛІВЕРІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35211507
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 33 | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Керівник | НІКОЛАЄНКО ЛЕОНІД БОРИСОВИЧ | 2018-09-21 - 2019-05-27 |
Керівник | КАРПУШКІН РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ | 2017-09-21 - 2018-09-06 |
Керівник | ЛЕГЕЗА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 2016-04-21 - 2017-09-11 |
Засновник / Бенефіціар | НІКОЛАЄНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5000000.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАЛУГІН ІЛЛЯ ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 50014, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ СТАНЮКЕВИЧА, БУДИНОК . | 2017-10-24 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-НІКОЛАЄНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 02139, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КАЛУГІН ІЛЛЯ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн. | 2017-10-24 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | НІКОЛАЄНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 3000000.00 грн. | 2018-01-10 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | БАРШАЄВСЬКА ФАІНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-12-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-БАРШАЄВСЬКА ФАІНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК / , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-12-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШУСТЕРМАН МАРК МИХАЙЛОВИЧ, 02183, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КИБАЛЬЧИЧА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-12-28 |
Засновник / Бенефіціар | НІКОЛАЄНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500000.00 грн. | 2017-10-24 - 2017-12-28 |
Засновник / Бенефіціар | ШУСТЕРМАН МАРК МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-12-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЛЕГЕЗА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТІМІРЯЗЄВА, БУДИНОК . | 2017-09-11 - 2017-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУНІЦИНА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА, 03131, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТІ ДЖЕРЕЛА, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2017-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | КУНІЦИНА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕГЕЗА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | НІКОЛАЄНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЛЕГЕЗА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ВМ , УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТІМІРЯЗЄВА, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 108 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.