ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТП-ГАРАНТ" (ТОВ "ТП-ГАРАНТ")
Код ЄДРПОУ: 35195255
Скорочене найменування: ТОВ "ТП-ГАРАНТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТП-ГАРАНТ"
Основний вид діяльності: 65.23.0 ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Керівник: РЕПІК ЛАРИСА ЙОСИПІВНА
Стан: в стані припинення
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ТІФАНІ НІКОЛЬ БРАУН, РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, P0252134, БЕЛІЗ СІТІ НЕАЛ ПЕН РОАД
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-, ЛЕТРІСІЯ НІКОЛЬ ЛЕМ, Р0143686,РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, БЕЛІЗ СІТІ БАРРЕЛ БУМ ФРЕШ ПОНД
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-, ШЕЙЛА ВІЛЬНА МАНЬЯН, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, N0067006, ОСТРОВ МАЕ, РОШЕ КАЙМАН, ХАУС G
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-- МЕТЬЮ ЕДРІАН БРЕДЛІ, Р0231218, РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, БЕЛІЗ СІТІ, КУТ ЕІЙР ТА ХАДСОН СТРІТ БЛЕЙК БІЛДІНГ ГРАУНД ФЛОР, СЬЮТ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЛІНДІ РАВІНІЯ, N0082040 СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, ГЛАСІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС К", розмір частки - 41958, грн.
ФЕДЯНІН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТП-ГАРАНТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35195255
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС К", розмір внеску до статутного фонду - 41958.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ФЕДЯНІН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 42.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- , ЛЕТРІСІЯ НІКОЛЬ ЛЕМ, Р,РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, БЕЛІЗ СІТІ БАРРЕЛ БУМ ФРЕШ ПОНД | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- , ШЕЙЛА ВІЛЬНА МАНЬЯН, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, N, ОСТРОВ МАЕ, РОШЕ КАЙМАН, ХАУС G | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- - МЕТЬЮ ЕДРІАН БРЕДЛІ, Р, РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, БЕЛІЗ СІТІ, КУТ ЕІЙР ТА ХАДСОН СТРІТ БЛЕЙК БІЛДІНГ ГРАУНД ФЛОР, СЬЮТ | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ТІФАНІ НІКОЛЬ БРАУН, РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, P, БЕЛІЗ СІТІ НЕАЛ ПЕН РОАД | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЛІНДІ РАВІНІЯ, N СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, ГЛАСІС | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 291 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.