ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯХТІНГ УКРАЇНА" (ТОВ "ЯХТІНГ УКРАЇНА")
Код ЄДРПОУ: 35159877
Скорочене найменування: ТОВ "ЯХТІНГ УКРАЇНА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯХТІНГ УКРАЇНА"
Основний вид діяльності: 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів
Керівник: ШУЛЯК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРУК ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ, . . , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. СУВОРОВА, БУД. , КВ.
ПЕТРУК ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - 1043970, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯХТІНГ УКРАЇНА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35159877
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7-А | 2017-05-29 - 2020-08-07 |
Керівник | ОСНЯЧ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2017-05-17 |
Основний вид діяльності | 92.62.0 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ | 2016-04-21 - 2017-05-17 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕТРУК ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1043970.00 грн. | 2018-05-22 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРУК ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ, . . , УКРАЇНА,ТТ046991, М. КИЇВ, ВУЛ. СУВОРОВА, БУД. , КВ. | 2018-05-22 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАЛЛОР КЕПІТАЛЗ С.А.", розмір внеску до статутного фонду - 1042926.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-15 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАЛЛОР КЕПІТАЛЗ С.А.", розмір внеску до статутного фонду - 1044.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСКАР АУГУСТО ЦЕДЕНЬЙО. - - . РЕСПУБЛІКА. ПАНАМА. МІСТО ПАНАМА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАЙМЕ АУГУСТО ЦЕДЕНЬЙО. - - . РЕСПУБЛІКА ПАНАМА. МІСТО ПАНАМА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-15 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 976 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.