ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗИРНА КАРТА МЕНЕДЖМЕНТ" (ТОВ "КОЗИРНА КАРТА МЕНЕДЖМЕНТ")
Код ЄДРПОУ: 35087368
Скорочене найменування: ТОВ "КОЗИРНА КАРТА МЕНЕДЖМЕНТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗИРНА КАРТА МЕНЕДЖМЕНТ"
Основний вид діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Керівник: ЮДІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДЕРЕВ'ЯНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 50000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛБМІЛЛІОН ДМИТРО МАРКОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД , ДІДОВИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНЕВА, БУДИНОК
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕРЕВ'ЯНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК / , КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАФСІКА СТИЛІАНУ, КІПР, CYP Е240012, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕЛІОС ІЄРОНИМІДЕС, КІПР, CYP Е279980, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗИРНА КАРТА ", розмір частки - 450000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗИРНА КАРТА МЕНЕДЖМЕНТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35087368
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок 33 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕРЕВ'ЯНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 50000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗИРНА КАРТА ", розмір внеску до статутного фонду - 450000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАФСІКА СТИЛІАНУ, КІПР, CYP Е, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕЛІОС ІЄРОНИМІДЕС, КІПР, CYP Е, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС , НІКОСІЯ, КІПР | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛБМІЛЛІОН ДМИТРО МАРКОВИЧ, УКРАЇНА, СТ, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД , ДІДОВИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНЕВА, БУДИНОК | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕРЕВ'ЯНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, СО, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 108 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.