ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-ТОП-СЕРВІС" (ТОВ "УКР-ТОП-СЕРВІС")
Код ЄДРПОУ: 35059414
Скорочене найменування: ТОВ "УКР-ТОП-СЕРВІС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-ТОП-СЕРВІС"
Основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Керівник: ЄСІН ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ВАЙЧІЛЮТЕ ЕГЛЕ, ГР. ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, НІДЕРЛАНДИ, М. АСТЕРДАМ РУІЗДАЕЛЬШТРАТ БУД. - , ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАТ "ГАЛІО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (GALIO ASSET MANAGEMENT, UAB)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАТ "ГАЛІО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (GALIO ASSET MANAGEMENT, UAB), розмір частки - 53847484, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-ТОП-СЕРВІС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35059414
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КАНАЛЬНА, будинок 1 | 2018-02-06 - 2020-08-07 |
Скорочене найменування | ТОВ "УТС" | 2016-04-21 - 2018-01-30 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАТ "ГАЛІО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (GALIO ASSET MANAGEMENT, UAB), розмір внеску до статутного фонду - 53847484.10 грн. | 2020-03-23 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ВАЙЧІЛЮТЕ ЕГЛЕ, ГР. ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, НІДЕРЛАНДИ, М. АСТЕРДАМ РУІЗДАЕЛЬШТРАТ БУД. - , ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАТ "ЛОГОС ВЕРУС" (LOGOS VERUS, UAB) | 2020-02-09 - 2020-03-22 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАТ "ЛОГОС ВЕРУС" (LOGOS VERUS, UAB), розмір внеску до статутного фонду - 53847484.10 грн. | 2020-02-09 - 2020-03-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛАНД ІНТЕРНЕШНЛ Б.В." ВАЙЧІЛЮТЕ ЕГЛЕ, ЛИТВА, LTU, НІДЕРЛАНДИ, М. АСТЕРДАМ РУІЗДАЕЛЬШТРАТ БУД. - | 2019-01-21 - 2020-02-06 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛАНД ІНТЕРНЕШНЛ Б.В.", розмір внеску до статутного фонду - 53847484.10 грн. | 2019-04-15 - 2020-02-06 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛАНД ІНТЕРНЕШНЛ Б.В.", розмір внеску до статутного фонду - 38599095.10 грн. | 2018-09-06 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛАНД ІНТЕРНЕШНЛ Б.В." ВАЙЧІЛЮТЕ ЕГЛЕ, ЛИТВА, LTU , НІДЕРЛАНДИ, М. АСТЕРДАМ РУІЗДАЕЛЬШТРАТ БУД. - | 2018-03-06 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛАНД ІНТЕРНЕШНЛ Б.В.", розмір внеску до статутного фонду - 29200321.10 грн. | 2018-02-06 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛАНД ІНТЕРНЕШНЛ Б.В." ЕДМАР РОБЕРТ ДЖЕНССЕНС,НІДЕРЛАНДИ,NML L , М. АСТЕРДАМ ВУЛ. ВІЕЛЕНТШРТАТ БУД. | 2017-08-18 - 2018-02-27 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛАНД ІНТЕРНЕШНЛ Б.В.", розмір внеску до статутного фонду - 31546325.82 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-30 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 20 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.