ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІЛД ІНВЕСТ" (ТОВ "ФІЛД ІНВЕСТ")
Інформація про цю юрособу спотворена у публічному масиві даних ЄДР, тому ми наводимо лише останній стан інформації, без історії змін. Більш докладно за посиланням: https://odnodata.com/faq/edrdupes
Код ЄДРПОУ: 34820223
Скорочене найменування: ТОВ "ФІЛД ІНВЕСТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІЛД ІНВЕСТ"
Основний вид діяльності: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Керівник: ГОРІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Стан: в стані припинення
Засновники / Бенефіціари
ГОРІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - 7207866, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГОРІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУД. -А, КВ. . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 0000-00-00 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІЛД ІНВЕСТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34820223
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Засновник / Бенефіціар | ГОРІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 7207866.84 грн. | 2019-01-14 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 350000.00 грн. | 2019-01-01 - 2019-01-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГОРІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУД. -А, КВ. | 2017-12-28 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІБРИД ІНВЕСТ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 350000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ПОЛ ХІЛАІРЕ АУГУСТА ГЕЙСЕНС, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ | 2017-09-11 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ РІА АННА ВАНДООРНЕ, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ | 2017-09-11 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ПОЛ ХІЛАІРЕ АУГУСТА ГЕЙСЕНС, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ | 2017-09-11 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) РІА АННА ВАНДООРНЕ, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ | 2017-09-11 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ПОЛ ХІЛАІРЕ АУГУСТА ГЕЙСЕНС, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ EJ | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ РІА АННА ВАНДООРНЕ, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ ЕК | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ПОЛ ХІЛАІРЕ АУГУСТА ГЕЙСЕНС, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ EJ | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) РІА АННА ВАНДООРНЕ, БЕЛЬГІЯ, ПАСПОРТ ЕК | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 13 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.