ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛГРУПП" (ТОВ "ІНТЕЛГРУПП")
Код ЄДРПОУ: 34533132
Скорочене найменування: ТОВ "ІНТЕЛГРУПП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛГРУПП"
Основний вид діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Керівник: СТОРОЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БЕЗУХ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - 1500000, грн.
ГОНЧАРУК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки - 1000000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТОРОЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, 02222, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК / , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАРОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА, 01025, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -БЕЗРУХ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, 03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ГОНЧАРУК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ, 78200, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОЛОМИЯ, ВУЛИЦЯ БОГУНА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
СТОРОЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - 1000000, грн.
ШАРОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки - 1500000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛГРУПП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34533132
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 73 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕЗУХ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОНЧАРУК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СТОРОЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШАРОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТОРОЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА,АА , 02222, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК / , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАРОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА,СН , 01025, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -БЕЗРУХ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ,СН , 03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ГОНЧАРУК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ, СС , 78200, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОЛОМИЯ, ВУЛИЦЯ БОГУНА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 53 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.