ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (ТОВ "КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА")
Код ЄДРПОУ: 34486135
Скорочене найменування: ТОВ "КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"
Основний вид діяльності: 66.30 Управління фондами
Керівник: ВЕДРИНСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, розмір частки - 14138115, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ, . . Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, , %, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, . . Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, , %, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34486135
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 19-21 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 14138115.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, 01030, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. - , , %, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД | 2019-06-17 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, 01030, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. - , , %, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД | 2019-06-17 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ,УКРАЇНА,УКРАЇНА,ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН,ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,Б. ,КВ. | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ-ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ,УКРАЇНА ,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,М. ВИШГОРОД,ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА,Б. ,КВ. | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ,УКРАЇНА,УКРАЇНА,ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН,ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,Б. ,КВ. , ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ,УКРАЇНА ,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,М. ВИШГОРОД,ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА,Б. ,КВ. , ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ,УКРАЇНА,ТТ,УКРАЇНА,ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН,ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,Б. ,КВ. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ-ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ,УКРАЇНА,СК,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,М. ВИШГОРОД,ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА,Б. ,КВ. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ,УКРАЇНА,ТТ,УКРАЇНА,ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН,ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,Б. ,КВ. , ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , | 2018-10-30 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ,УКРАЇНА,СК,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,М. ВИШГОРОД,ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА,Б. ,КВ. , ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , | 2018-10-30 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ,УКРАЇНА,ТТ,УКРАЇНА,ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН,ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,Б. ,КВ. | 2017-08-18 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ,УКРАЇНА,СК,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,М. ВИШГОРОД,ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА,Б. ,КВ. | 2017-08-18 - 2018-10-16 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 325 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.