ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА" (ПРАТ "СК "НАДІЙНА")
Код ЄДРПОУ: 34350924
Скорочене найменування: ПРАТ "СК "НАДІЙНА"
Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
Основний вид діяльності: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Керівник: ІСАЄВ МИКИТА КОСТЯНТИНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
Акціонери згідно реєстру, розмір частки - 15000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34350924
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45-А/6, офіс 8 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | Акціонери згідно реєстру , розмір внеску до статутного фонду - 15000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА, УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА, БУД. / , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- БОДНАР ОЛЬГА ПАВЛІВНА, УКРАЇНА,КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ПІВДЕННА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ВЛАСЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА,М.КИЇВ, БУЛ. ПЕРОВА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЖУРАХОВСЬКА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, УКРАЇНА,КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. КІРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУД. , КОРПУС , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗАГНОЙКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА, УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗГОБА ОЛЬГА МОЙСЕЇВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. Б, КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ПЕСИГОЛОВЕЦЬ ЯНІС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛ. ЛАВРУХІНА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- СІПУНОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- СИНЕЛЬНИЧЕНКО ЮЛІЯ ПАВЛІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, -А, КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ФАФРУНИК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, С.ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ШАБАШ РОМАН ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА, УКРАЇНА, МЕ,М.КИЇВ, ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА, БУД. / , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- БОДНАР ОЛЬГА ПАВЛІВНА, УКРАЇНА, НЮ,КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ПІВДЕННА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ВЛАСЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, СМ,М.КИЇВ, БУЛ. ПЕРОВА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЖУРАХОВСЬКА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, УКРАЇНА, ЕВ,КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. КІРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУД. , КОРПУС , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗАГНОЙКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА, УКРАЇНА, СН,М.КИЇВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗГОБА ОЛЬГА МОЙСЕЇВНА, УКРАЇНА, СС, М.КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. Б, КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ПЕСИГОЛОВЕЦЬ ЯНІС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, АЕ,М.КИЇВ, ВУЛ. ЛАВРУХІНА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- СІПУНОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, УКРАЇНА, СН,М.КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- СИНЕЛЬНИЧЕНКО ЮЛІЯ ПАВЛІВНА, УКРАЇНА, СО, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, -А, КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ФАФРУНИК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ, УКРАЇНА, МС, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, С.ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ШАБАШ РОМАН ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, СН, М.КИЇВ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 8 юросіб зареєстрованих за цією адресою