ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" (ПРАТ "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ")
Код ЄДРПОУ: 34239322
Скорочене найменування: ПРАТ "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"
Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"
Основний вид діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Керівник: НАЙДЮК ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, розмір частки - 377262346, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АРТІО ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД (ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD) - СУРОВЦЕВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 04119, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК -Д, КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕНСЕК ЛІМІТЕД (DENSEC LIMITED) - ДАВИДЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 04209, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК , КВАРТИРА
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34239322
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54 Б | 2017-10-17 - 2020-08-07 |
Скорочене найменування | ПАТ "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" | 2016-04-21 - 2017-10-03 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, розмір внеску до статутного фонду - 377262346.00 грн. | 2020-04-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), розмір внеску до статутного фонду - 230130031.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-04-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК АРТІО ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД - СУРОВЦЕВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, ОКПП, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, БУД. -Д, КВ. | 2019-01-21 - 2020-04-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ДЕНСЕК ЛІМІТЕД - ДАВИДЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, ОКПП, 04209 М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУД. , КВ. | 2019-01-21 - 2020-04-26 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 75452469.25 грн. | 2017-08-18 - 2020-04-26 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "ЗАРОВА ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 71679845.75 грн. | 2017-08-18 - 2020-04-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК АРТІО ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД - СУРОВЦЕВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, ОКПП , М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, БУД. -Д, КВ. | 2017-09-21 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ДЕНСЕК ЛІМІТЕД - ДАВИДЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, ОКПП , 04209 М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУД. , КВ. | 2017-09-21 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 45 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.