ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП" (ТОВ "ХІГ")
Код ЄДРПОУ: 33887893
Скорочене найменування: ТОВ "ХІГ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП"
Основний вид діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Керівник: КЛИМЕНКО ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФОКСВЕСТ ЛЛП - РАЙНЕР МАРК РОНАЛЬД, . . Р.Н., ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, РЕКТОРІ-РОУД, ЧЕЛМСФОРД CM NG ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - %
ФОКСВЕСТ ЛЛП, розмір частки - 26720000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 33887893
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21-Д | 2019-12-06 - 2020-08-07 |
Адреса | 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 48, офіс 609-2 | 2019-11-11 - 2019-12-05 |
Керівник | ВАСЕЧКО ІННА ВАСИЛІВНА | 2019-10-08 - 2019-11-07 |
Скорочене найменування | ТОВ "ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП" | 2016-04-21 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | ФОКСВЕСТ ЛЛП, розмір внеску до статутного фонду - 26720000.00 грн. | 2019-11-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-МАРК РОНАЛЬД РЕЙНЕР, ГРОМАДЯНИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, , КВ. , ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, А САМЕ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛЛП. | 2019-12-06 - 2020-07-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-МАРК РОНАЛЬД РЕЙНЕР, / / Р.Н., Р, ГРОМАДЯНИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, А САМЕ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛЛП. | 2019-11-11 - 2019-12-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - УСЕНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, БУД. А, КВ. | 2019-09-23 - 2019-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "БЛУБЕЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"("BLUEBELL INVESTMENTS LTD"), розмір внеску до статутного фонду - 26720000.00 грн. | 2019-09-23 - 2019-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ШАУЦОВА ЛЮДМИЛА, БІЛОРУСЬ, МІСТО ГРОДНО, ПРОСПЕКТ КЛЕЦКОВА, БУДИНОК , КВАРИРА | 2018-04-12 - 2019-09-19 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "БЛЮБЕЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД", розмір внеску до статутного фонду - 26720000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-19 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЛОШКАРЬОВА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МІСТО МОСКВА, БУЛЬВАР СТРОГІНСЬКИЙ, - , КВ. | 2017-08-18 - 2018-04-03 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 292 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.