ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНИЙ КОМФОРТ" (ТОВ "СТОЛИЧНИЙ КОМФОРТ")
Код ЄДРПОУ: 33833708
Скорочене найменування: ТОВ "СТОЛИЧНИЙ КОМФОРТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНИЙ КОМФОРТ"
Основний вид діяльності: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
Керівник: ТИРУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУД. , КВ. , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ПОЗНЯКОВА МАРИНА, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - РУЗГИЄНЕ АГНЕ, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, БУД. , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК -ТУМЄНАС РАЙМОНДАС, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ", розмір частки - 33200, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНИЙ КОМФОРТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 33833708
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37 | 2018-01-23 - 2020-08-07 |
Керівник | СТОРОЖКОВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА | 2016-04-21 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ", розмір внеску до статутного фонду - 33200.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ПОЗНЯКОВА МАРИНА, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, | 2017-08-18 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ТУМЄНАС РАЙМОНДАС, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. | 2017-08-18 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА, СН , М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 11 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.