ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТР-КОМПЛЕКС" (ТОВ "ЕТР-КОМПЛЕКС")
Код ЄДРПОУ: 33237167
Скорочене найменування: ТОВ "ЕТР-КОМПЛЕКС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТР-КОМПЛЕКС"
Основний вид діяльності: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
Керівник: ХАЛЕПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЯ ЯНА СЕРГІЇВНА, УКРАЇНА, 69098, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ БОЧАРОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАЛЕПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, 11604, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАТЬ, МІСТО МАЛИН, ВУЛИЦЯ ОГІЄНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА
СОЯ ЯНА СЕРГІЇВНА, розмір частки - 15798, грн.
ХАЛЕПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТР-КОМПЛЕКС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 33237167
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 2 | 2018-04-03 - 2020-08-07 |
Основний вид діяльності | 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | 2016-04-21 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | СОЯ ЯНА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 15798.42 грн. | 2018-04-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ХАЛЕПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 7901.58 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР),- ПІВНЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 69091, ЗАПОРІЖЖЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА, БУДИОНК , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КВАНТ-БУД", розмір внеску до статутного фонду - 15798.42 грн. | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАЛЕПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, ВМ , 11604, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАТЬ, МІСТО МАЛИН, ВУЛИЦЯ ОГІЄНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР),- ПІВНЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, СВ , 69091, ЗАПОРІЖЖЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА, БУДИОНК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 9 юросіб зареєстрованих за цією адресою