ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШУР 2" (ТОВ "ШУР 2")
Код ЄДРПОУ: 33120979
Скорочене найменування: ТОВ "ШУР 2"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШУР 2"
Основний вид діяльності: 90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
Керівник: АНТОНЮК РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АНТОНЮК РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 250000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШУР 2"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 33120979
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 16-А | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Адреса | 08630, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11 | 2018-07-12 - 2018-07-19 |
Адреса | 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 28 | 2016-11-07 - 2018-06-26 |
Керівник | АЛЄКСАШКІНА ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА | 2018-08-02 - 2019-05-27 |
Керівник | КАРАБЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2018-07-12 - 2018-07-19 |
Керівник | ГРОМИК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА | 2016-11-07 - 2018-06-26 |
Керівник | ВАСИЛЬЄВА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 2016-07-04 - 2016-10-24 |
Керівник | ЖАДКОВ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРТРАНССОЮЗ" | 2016-11-07 - 2018-06-26 |
Скорочене найменування | ТОВ "НВП УКРТРАНССОЮЗ" | 2016-11-07 - 2018-06-26 |
Основний вид діяльності | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | 2016-11-07 - 2018-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | АНТОНЮК РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АЛЄКСАШКІНА ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2018-08-02 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КАРАБЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 125000.00 грн. | 2018-07-12 - 2018-07-19 |
Засновник / Бенефіціар | ЛОБКО ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 125000.00 грн. | 2018-07-12 - 2018-07-19 |
Засновник / Бенефіціар | НАУМЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-06-26 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 69 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.