ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОС КОНСАЛТІНГ" (ТОВ"ОС КОНСАЛТІНГ")
Код ЄДРПОУ: 32855605
Скорочене найменування: ТОВ"ОС КОНСАЛТІНГ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОС КОНСАЛТІНГ"
Основний вид діяльності: 62.02 Консультування з питань інформатизації
Керівник: САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АРСЕНТІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЄМЕЦЬ МСТИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - 76857, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЄМЕЦЬ МСТИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 03039, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - САВЧЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, 01014, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТІМІРЯЗЄВСЬКА, БУДИНОК /
САВЧЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - 39593, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОС КОНСАЛТІНГ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32855605
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 18-А | 2018-10-30 - 2020-08-07 |
Адреса | 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, будинок 32 | 2016-04-21 - 2018-10-16 |
Керівник | ШЕВЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ЄМЕЦЬ МСТИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 76857.00 грн. | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | САВЧЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 39593.00 грн. | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА - КОМПАНІЯ "ПАНАКРОФТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" - КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, БУДИНОК Б, КВАРТИРА | 2018-10-30 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "ПАНАКРОФТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", розмір внеску до статутного фонду - 76926.87 грн. | 2017-08-18 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | САВЧЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 39523.13 грн. | 2018-10-30 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIOMEСHANICAL MACHINERY SYSTEMS CONSULTING NOTTINGHAM LIMITED" - ІСТВАН ФОРІАН, УГОРЩИНА | 2017-09-11 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ УЧАСНИКА - КОМПАНІЯ "ПАНАКРОФТ МЕНЕДЖМЕНТ" - КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА № | 2017-09-11 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIOMEСHANICAL MACHINERY SYSTEMS & CONSULTING NOTTINGHAM LIMITED", розмір внеску до статутного фонду - 39523.13 грн. | 2017-08-18 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIOMEСHANICAL MACHINERY SYSTEMS CONSULTING NOTTINGHAM LIMITED" - ІСТВАН ФОРІАН, УГОРЩИНА | 2017-09-11 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА - КОМПАНІЯ "ПАНАКРОФТ МЕНЕДЖМЕНТ" - КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА № | 2017-09-11 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIOMEСHANICAL MACHINERY SYSTEMS CONSULTING NOTTINGHAM LIMITED" - ІСТВАН ФОРІАН, УГОРЩИНА, SB | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ УЧАСНИКА - КОМПАНІЯ "ПАНАКРОФТ МЕНЕДЖМЕНТ" - КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СВ , УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА № | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIOMEСHANICAL MACHINERY SYSTEMS CONSULTING NOTTINGHAM LIMITED" - ІСТВАН ФОРІАН, УГОРЩИНА, SB | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА - КОМПАНІЯ "ПАНАКРОФТ МЕНЕДЖМЕНТ" - КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СВ , УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА № | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 17 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.