ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОР МТ" (ТОВ "ВЕКТОР МТ")
Код ЄДРПОУ: 32851019
Скорочене найменування: ТОВ "ВЕКТОР МТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОР МТ"
Основний вид діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Керівник: БИБИК НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ДІДЕНКО ЖАННА ПЕТРІВНА, / / Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-02217, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ- . %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ПП "ДУККО" ЄДРПОУ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО", розмір частки - 5235000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОР МТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32851019
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 32В | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Адреса | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10 И, офіс 102 | 2019-08-27 - 2019-12-15 |
Адреса | 04071, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, будинок 6 | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЄВРОПА" | 2019-08-27 - 2019-12-15 |
Скорочене найменування | ТОВ "КУА "ЄВРОПА" | 2019-08-27 - 2019-12-15 |
Керівник | ОБУХ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2019-08-27 - 2019-12-15 |
Керівник | ЧИГРИНОВ ІГОР АНДРІЙОВИЧ | 2016-07-04 - 2019-08-19 |
Основний вид діяльності | 66.30 Управління фондами | 2019-08-27 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО", розмір внеску до статутного фонду - 5235000.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ГІТЦ МАРКУС, . . Р.Н., Х, ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. МАЛАНС, ВУЛИЦЯ ДЕГЕНШТРАССЕ, БУД. | 2019-01-21 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ЦУЛЛІГЕР РОДЖЕР, . . Р.Н. Х, ШВЕЙЦАРСЬКА , КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. ФОЛЬКЕТСВІЛЬ, ВУЛИЦЯ БРУГЛЕНШТРАССЕ, БУД. | 2019-01-21 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КОРОВИЦЬКИЙ ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 742500.00 грн. | 2018-06-05 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАТІЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 675000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ЛОБАН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 675000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | МОВСЕСЯН-АМБАРЯН АРАМ АЙКАЗОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 375000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ОГОРОДНЯ ГАЛИНА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 675000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕТРУК АНДРІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 465000.00 грн. | 2018-06-05 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | СЕРЕДА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 675000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ЧИГРИНОВ ІГОР АНДРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 675000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ЯКОВЕНКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 742500.00 грн. | 2018-06-05 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ", розмір внеску до статутного фонду - 1800000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ГІТЦ МАРКУС, . . Р.Н., Х , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. МАЛАНС, ВУЛИЦЯ ДЕГЕНШТРАССЕ, БУД. | 2018-06-05 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ЦУЛЛІГЕР РОДЖЕР, . . Р.Н. Х , ШВЕЙЦАРСЬКА , КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. ФОЛЬКЕТСВІЛЬ, ВУЛИЦЯ БРУГЛЕНШТРАССЕ, БУД. | 2018-06-05 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"- ГРОБ КРІСТІАН, Х , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. ТАЛЬВІЛЬ, ВУЛИЦЯ ІН ДЕР ВЮРЦ, БУД. , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ГІТЦ МАРКУС, Х , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. МАЛАНС, ВУЛИЦЯ ДЕГЕНШТРАССЕ, БУД. , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ЦУЛЛІГЕР РОДЖЕР, Х , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. ФОЛЬКЕТСВІЛЬ, ВУЛИЦЯ ХАЗЛЕНШТРАССЕ,БУД. ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ "КОТТЕРХІЛЛ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД"-МАРІОС ХАДЖІРУССОС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, М. НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ВЕРЕНІКІС СТРІТ, БУД. , КІПР | 2017-09-11 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ГІТЦ МАРКУС, Х , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. МАЛАНС, ВУЛИЦЯ ДЕГЕНШТРАССЕ, БУД. , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "ЕМЕРДЖІНГ МАРКЕТ ПАРТНЕРС ХОЛДІНГ АГ"-ЦУЛЛІГЕР РОДЖЕР, Х , ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ, М. ФОЛЬКЕТСВІЛЬ, ВУЛИЦЯ ХАЗЛЕНШТРАССЕ,БУД. ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "КОТТЕРХІЛЛ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД"-МАРІОС ХАДЖІРУССОС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, М. НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ВЕРЕНІКІС СТРІТ, БУД. , КІПР | 2017-09-11 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "КАНЕРТ ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "КОТТЕРХІЛЛ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 1800000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ "КОТТЕРХІЛЛ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД"-МАРІОС ХАДЖІРУССОС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ , М. НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ВЕРЕНІКІС СТРІТ, БУД. , КІПР | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) "КОТТЕРХІЛЛ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД"-МАРІОС ХАДЖІРУССОС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ , М. НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ВЕРЕНІКІС СТРІТ, БУД. , КІПР | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 38 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.