ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАБОСУРДО" (ТОВ"ВАБОСУРДО")
Код ЄДРПОУ: 32559080
Скорочене найменування: ТОВ"ВАБОСУРДО"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАБОСУРДО"
Основний вид діяльності: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
Керівник: СРЕБНЯК ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-СРЕБНЯК ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА,УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА,УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КАЩУК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
МОРОЗ ОЛЕКСІЙ, розмір частки - , грн.
СРЕБНЯК ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАБОСУРДО"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32559080
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 22, ЛІТЕРА А | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАЩУК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 925.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МОРОЗ ОЛЕКСІЙ, розмір внеску до статутного фонду - 2775.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СРЕБНЯК ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 7400.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 7400.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-СРЕБНЯК ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА,УКРАЇНА,СН,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА,УКРАЇНА,СО,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 6 юросіб зареєстрованих за цією адресою