ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-СК" (ТОВ "ТАНДЕМ-СК")
Код ЄДРПОУ: 32513444
Скорочене найменування: ТОВ "ТАНДЕМ-СК"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-СК"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: ЗАХАРЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАХАРЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУД. / , КВ. .", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС БРО", розмір частки - 300000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-СК"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32513444
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03127, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, будинок 8 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Адреса | 23218, Вінницька обл., Вінницький район, село Сосонка, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВА, будинок 27 | 2019-04-15 - 2019-12-15 |
Адреса | 23218, Вінницька обл., Вінницький район, село Сосонка, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 27 | 2016-12-14 - 2016-12-19 |
Керівник | ДАН РОМАН ЮРІЙОВИЧ | 2019-04-15 - 2019-12-15 |
Основний вид діяльності | 70.20.1 ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | 2017-01-04 - 2019-03-25 |
Стан | в стані припинення | 2016-04-21 - 2016-11-29 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАХАРЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУД. / , КВ. ." , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС БРО", розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАН РОМАН ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Ю.СМІРНОВА БУД. , КВ. " | 2019-04-15 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ГРИГОРІЙ МАКАРОВИЧ, УКРАЇНА, , ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, БУД. " | 2019-04-15 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШІМАН ІВАН НУЦОВИЧ, УКРАЇНА, , ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. СЕРЕДНЄ ВОДЯНЕ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА БУД. " | 2019-04-15 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ДАН РОМАН ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 210000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КУШНІР ГРИГОРІЙ МАКАРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 45000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ШІМАН ІВАН НУЦОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 45000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАН РОМАН ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ВІННИЦЬКА ОБЛ. М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЮРІЯ СМІРНОВА БУД. КВ. | 2017-09-11 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗЬМЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, , ВІННИЦЬКА ОБЛ. М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО БУД. КВ. | 2017-09-11 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ГРИГОРІЙ МАКАРОВИЧ, УКРАЇНА, , ВІННИЦЬКА ОБЛ. ВІННИЦЬКИЙ Р-Н С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО БУД. | 2017-09-11 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШІМАН ІВАН НУЦОВИЧ, УКРАЇНА, , ЗАПОРІЖСЬКА ОБЛ. РАХІВСЬКИЙ Р-Н С. СЕРЕДНЄ ВОДЯНЕ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. | 2017-09-11 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАН РОМАН ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, АА, ВІННИЦЬКА ОБЛ. М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЮРІЯ СМІРНОВА БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗЬМЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, АА, ВІННИЦЬКА ОБЛ. М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ГРИГОРІЙ МАКАРОВИЧ, УКРАЇНА, АА, ВІННИЦЬКА ОБЛ. ВІННИЦЬКИЙ Р-Н С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО БУД. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШІМАН ІВАН НУЦОВИЧ, УКРАЇНА, ВО, ЗАПОРІЖСЬКА ОБЛ. РАХІВСЬКИЙ Р-Н С. СЕРЕДНЄ ВОДЯНЕ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 47 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.