ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНПЛЮС" (ТОВ "ГРІНПЛЮС")
Код ЄДРПОУ: 32344133
Скорочене найменування: ТОВ "ГРІНПЛЮС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНПЛЮС"
Основний вид діяльності: 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Керівник: ЧАУС ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГРІНЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРІНЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ШЕПЕТІВКА, ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, БУДИНОК .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРНІЄНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАУС ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КОРНІЄНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЧАУС ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНПЛЮС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32344133
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7-А | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГРІНЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6170.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОРНІЄНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6170.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧАУС ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6170.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРІНЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА , ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ШЕПЕТІВКА, ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, БУДИНОК . | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРНІЄНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАУС ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРІНЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА НВ , ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ШЕПЕТІВКА, ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРНІЄНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА СО , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАУС ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА СН , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 976 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.