ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХУТОРЯНОЧКА" (ТОВ "ХУТОРЯНОЧКА")
Код ЄДРПОУ: 32304572
Скорочене найменування: ТОВ "ХУТОРЯНОЧКА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХУТОРЯНОЧКА"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: ТУМІК ЛЮЗА АНСАРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОВАЛЕНКО ЕЛЬВІРА АНСАРІВНА, 02099 М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА БУД. КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТУМІК ЛЮЗА АНСАРІВНА, 02068 М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО БУД. -А КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЯЦИК ВІКТОРІЯ ЦЕЗАРІВНА, 02092 М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКА БУД. -А КВ.
КОВАЛЕНКО ЕЛЬВІРА АНСАРІВНА, розмір частки - , грн.
ТУМІК ЛЮЗА АНСАРІВНА, розмір частки - 12546, грн.
ЯЦИК ВІКТОРІЯ ЦЕЗАРІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХУТОРЯНОЧКА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32304572
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЕНКО ЕЛЬВІРА АНСАРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 7448.59 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТУМІК ЛЮЗА АНСАРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 12546.35 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЯЦИК ВІКТОРІЯ ЦЕЗАРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 4716.96 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БІЛА ЕЛЬВІРА АНСАРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 7448.59 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ЕЛЬВІРА АНСАРІВНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМІК ЛЮЗА АНСАРІВНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК -А, КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯЦИК ВІКТОРІЯ ЦЕЗАРІВНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ЕЛЬВІРА АНСАРІВНА, МЕ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМІК ЛЮЗА АНСАРІВНА, СН, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК -А, КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯЦИК ВІКТОРІЯ ЦЕЗАРІВНА, СН, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 25 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.