ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУДІНВЕСТ" (ТОВ "ЖИТЛОБУДІНВЕСТ")
Код ЄДРПОУ: 32162782
Скорочене найменування: ТОВ "ЖИТЛОБУДІНВЕСТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУДІНВЕСТ"
Основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Керівник: П'ЯТИБРАТ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ АКТИВ", розмір частки - 1678500, грн.
ВОЩЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - 9511500, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/- ВОЩЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУДІНВЕСТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32162782
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 21 | 2019-08-12 - 2020-08-07 |
Адреса | 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 68, квартира 73 | 2016-04-21 - 2018-12-18 |
Керівник | ПЯ’ТИБРАТ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | 2019-08-05 - 2019-08-05 |
Керівник | ВОВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | 2019-02-25 - 2019-07-23 |
Керівник | КЛЕПАЧ ІГОР ВІКТОРОВИЧ | 2019-01-01 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ АКТИВ", розмір внеску до статутного фонду - 1678500.00 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЩЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9511500.00 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЩЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 11190000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/- ВОЩЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, СО | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 46 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.