ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМТЕХ" (ТОВ "ЕКОМТЕХ")
Код ЄДРПОУ: 31921197
Скорочене найменування: ТОВ "ЕКОМТЕХ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМТЕХ"
Основний вид діяльності: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
Керівник: МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА .. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА , %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЦЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ А.АХМАТОВОЇ, БУДИНОК -Г, КВАРТИРА .. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА , %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТЮТЮНИК РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 04159, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ"Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК , КВАРТИРА .. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА , %
КУЦЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - 27948, грн.
МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - 27946, грн.
ТЮТЮНИК РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - 27946, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМТЕХ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 31921197
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 27 | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Керівник | ТЮТЮНИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | КУЦЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 27948.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 27946.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТЮТЮНИК РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 27946.00 грн. | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КУЦЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ А.АХМАТОВОЇ, БУДИНОК -Г, КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ТЮТЮНИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 04201, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ П.ПАНЧА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | ТЮТЮНИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 27946.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-05-25 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 128 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.