ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРІНТЕРТОРГ" (ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРІНТЕРТОРГ")
Код ЄДРПОУ: 31864378
Скорочене найменування: ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРІНТЕРТОРГ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРІНТЕРТОРГ"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: ХОМЕНКО ЮЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГУЧ ОЛЬГА ЮРІЇВНА, розмір частки - 10017, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОМЕНКО ЮЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА , . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 04214, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ГУЧ ОЛЬГА ЮРІЇВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 69098, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯКОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-СОСЕНКО ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02166, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, БУДИНОК , КВАРТИРА
СОСЕНКО ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ, розмір частки - 20035, грн.
ХОМЕНКО ЮЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА, розмір частки - 10017, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРІНТЕРТОРГ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 31864378
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 26Д | 2019-10-08 - 2020-08-07 |
Адреса | 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 24-А, квартира 51 | 2016-07-25 - 2019-09-23 |
Адреса | 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 49, квартира 95 | 2016-04-21 - 2016-07-18 |
Керівник | ДЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 2016-07-25 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | ГУЧ ОЛЬГА ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10017.75 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СОСЕНКО ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 20035.50 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ХОМЕНКО ЮЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10017.75 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ХОМЕНКО ЮЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 40071.00 грн. | 2019-10-08 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 11219.88 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЩЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КУЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 11219.88 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КУЩЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 11219.88 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | СОСЕНКО ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6411.36 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 10 юросіб зареєстрованих за цією адресою