ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙВЕЛЛ" (ТОВ "СКАЙВЕЛЛ")
Код ЄДРПОУ: 31645973
Скорочене найменування: ТОВ "СКАЙВЕЛЛ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙВЕЛЛ"
Основний вид діяльності: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
Керівник: БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - 1418715, грн.
БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір частки - 1261080, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, . . , УКРАЇНА, 61146, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, БУДИНОК , КВАРТИРА , ПРЯМЕ БЕНЕФІЦІАРНЕ ВОЛОДІННЯ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, . . , УКРАЇНА, 02160, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК , КВАРТИРА - , ПРЯМЕ БЕНЕФІЦІАРНЕ ВОЛОДІННЯ
ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - 472905, грн.
ЯКІМЕНКО ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 350300, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙВЕЛЛ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 31645973
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, корпус 37 | 2018-06-21 - 2020-08-07 |
Адреса | 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 50 | 2017-08-14 - 2018-06-13 |
Адреса | 03680, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, будинок 7, корпус 2, офіс 2-201 | 2016-04-21 - 2017-07-25 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1418715.00 грн. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1261080.00 грн. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 472905.00 грн. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЯКІМЕНКО ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 350300.00 грн. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2841600.00 грн. | 2017-10-17 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 330700.00 грн. | 2019-07-08 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 330700.00 грн. | 2019-07-08 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 947200.00 грн. | 2017-10-17 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 947200.00 грн. | 2017-10-17 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | "ОЛСТОМА", розмір внеску до статутного фонду - 1500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-03 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 4500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-03 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-03 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-10-03 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 75 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.