ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОТЕХНОЛОГІЯ"
Код ЄДРПОУ: 31350240
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОТЕХНОЛОГІЯ"
Основний вид діяльності: 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
Керівник: СМАГІНА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БАРБАРЯН ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
ГРИГОРЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
ЗАБОЛОТНА ДІАНА ДМИТРІВНА, розмір частки - , грн.
ЗАЯЦ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-БАРБАРЯН ІРИНА АНАТОЛІЇВНА (МК, УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ЛЯПУНОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА )
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ГРИГОРЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА (СН, УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА )
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЗАБОЛОТНА ДІАНА ДМИТРІВНА (СО, УКРАЇНА, 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОБРИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК -А)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЗАЯЦ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (СН, УКРАЇНА, 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРЕБІНКИ, БУДИНОК )
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ПУХЛИК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (АА, УКРАЇНА, 21030, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА )
ПУХЛИК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОТЕХНОЛОГІЯ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 31350240
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 7-А | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БАРБАРЯН ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2360.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГРИГОРЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2360.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАБОЛОТНА ДІАНА ДМИТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2360.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАЯЦ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2360.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПУХЛИК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2360.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-БАРБАРЯН ІРИНА АНАТОЛІЇВНА (МК , УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ЛЯПУНОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА ) | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ГРИГОРЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА (СН , УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА ) | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЗАБОЛОТНА ДІАНА ДМИТРІВНА (СО , УКРАЇНА, 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОБРИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК -А) | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЗАЯЦ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (СН , УКРАЇНА, 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРЕБІНКИ, БУДИНОК ) | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ПУХЛИК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (АА , УКРАЇНА, 21030, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА ) | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 306 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.