ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВА КРАЇНА" (ТОВ "ПОШТОВА КРАЇНА")
Код ЄДРПОУ: 31120144
Скорочене найменування: ТОВ "ПОШТОВА КРАЇНА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВА КРАЇНА"
Основний вид діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
Керівник: ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, розмір частки - 81000, грн.
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ()
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є МІРОШНИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ ()
МІРОШНИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВА КРАЇНА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 31120144
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 24/2 | 2017-04-06 - 2020-08-07 |
Адреса | 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ.РЕЗЕРВНА, будинок 8 | 2016-04-21 - 2017-03-17 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА-ТВ" | 2016-04-21 - 2017-03-17 |
Скорочене найменування | ТОВ "ДЕЛЬТА-ТВ" | 2016-04-21 - 2017-03-17 |
Керівник | ІВАНОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2016-04-21 - 2017-03-17 |
Основний вид діяльності | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | 2016-04-21 - 2017-03-17 |
Засновник / Бенефіціар | ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 81000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МІРОШНИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (РНОКПП ) | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є МІРОШНИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ (РНОКПП ) | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (РНОКПП , СН) | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є МІРОШНИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ (РНОКПП , СО) | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 42 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.