ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ТОВ"УТК")
Код ЄДРПОУ: 30972531
Скорочене найменування: ТОВ"УТК"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Основний вид діяльності: 06.10 Добування сирої нафти
Керівник: ХАБЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: припинено
Засновники / Бенефіціари
ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - 40921850, грн.
ГРАНДО ФАЙНЕНС ІНК. (GRANDO FINANCE INC.), розмір частки - , грн.
ДІАВІСТА ГРУП ІНК. (DIAVISTA GROUP INC.), розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - ГРАНДО ФАЙНЕНС ІНК. (GRANDO FINANCE INC.), БЕРКУН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ -, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА 08341, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВИШЕНЬКИ, ВУЛИЦЯ ЧУБИНСЬКОГО, БУДИНОК
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, М.КИЇВ, ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, БУД. , КВ. , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , %
УЕЛЛМАЙНД ІНВЕСТ ГМБГ (WELLMIND INVEST GMBH), розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 30972531
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Стан | в стані припинення | 2019-02-11 - 2019-07-23 |
Стан | зареєстровано | 2018-11-27 - 2019-02-05 |
Керівник | БАРСЬКА ЛЮДМИЛА ЯКІВНА | 2016-04-21 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 40921850.00 грн. | 2018-12-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГРАНДО ФАЙНЕНС ІНК. (GRANDO FINANCE INC.), розмір внеску до статутного фонду - 1850.00 грн. | 2018-11-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДІАВІСТА ГРУП ІНК. (DIAVISTA GROUP INC.), розмір внеску до статутного фонду - 1387.50 грн. | 2018-11-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | УЕЛЛМАЙНД ІНВЕСТ ГМБГ (WELLMIND INVEST GMBH), розмір внеску до статутного фонду - 2312.50 грн. | 2018-11-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - ГРАНДО ФАЙНЕНС ІНК. (GRANDO FINANCE INC.), БЕРКУН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА 08341, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВИШЕНЬКИ, ВУЛИЦЯ ЧУБИНСЬКОГО, БУДИНОК | 2018-11-27 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1850.00 грн. | 2018-11-27 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ДЖАРТИ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, БУД. -А | 2017-09-11 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ОМЕЛЬЧЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, УКРАЇНА, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. П.ПОПОВИЧА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - КОМПАНІЯ "ГРАНДО ФАЙНЕНС ІНК." (GRANDO FINANCE INC.), БЕРКУН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВИШЕНЬКИ, ВУЛИЦЯ ЧУБИНСЬКОГО, БУД. | 2018-04-03 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "ГРАНДО ФАЙНЕНС ІНК." (GRANDO FINANCE INC.), розмір внеску до статутного фонду - 3700.00 грн. | 2018-04-03 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "УЕЛЛМАЙНД ІНВЕСТ ГМБХ", розмір внеску до статутного фонду - 2312.50 грн. | 2017-08-18 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ DIAVISTA GROUP INC (ДІАВІСТА ГРУП) ІНК, розмір внеску до статутного фонду - 1387.50 грн. | 2018-04-03 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ДЖАРТИ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, БУД. -А | 2017-09-11 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОМЕЛЬЧЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, УКРАЇНА, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. П.ПОПОВИЧА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ЛУШНІКОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. -Б, КВ. | 2017-09-11 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА , СОЛОДУХІН ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - КОМПАНІЯ Т.І.С. (ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМС) ХАМІД БЕККАЛІ, Е , , КІПР, ЛАРНАКА, ЛЕВАДІЯ, ЕЛЛАДОС, | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЛУШНІКОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. -Б, КВ. | 2017-09-11 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ Т.І.С. (ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМС), розмір внеску до статутного фонду - 1387.50 грн. | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ ЛТД", розмір внеску до статутного фонду - 1850.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕНЕРГО АГ", розмір внеску до статутного фонду - 1850.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ДЖАРТИ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА, ВВ , УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, БУД. -А | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ЛУШНІКОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА, СО , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. -Б, КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ОМЕЛЬЧЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, ВВ , УКРАЇНА, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. П.ПОПОВИЧА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА , СОЛОДУХІН ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ, МЕ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ДЖАРТИ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА, ВВ , УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, БУД. -А | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЛУШНІКОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА, СО , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. -Б, КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОМЕЛЬЧЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, ВВ , УКРАЇНА, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. П.ПОПОВИЧА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 2806 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.