ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (ПРАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС")
Код ЄДРПОУ: 30860173
Скорочене найменування: ПРАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"
Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
Основний вид діяльності: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Керівник: БОНДАР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
41609304, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД РІТЕЙЛ, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) - ВОЛЬФГАНГ АЙБЕРГЕР, АВСТРІЯ, U, ХАУПТПЛАЦ, , , ЛОРЕТТО
41609304, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД РІТЕЙЛ, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) - МАРІЯ ЛАПІНШ , АВСТРІЯ, U, ШЛЮССЕЛЬГАССЕ, / , , ВІДЕНЬ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК( КОНТРОЛЕР) - ПЕРЕЛОМА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ,УКРАЇНА,04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. , КВ.
акціонери згідно реєстру, розмір частки - 12500000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 30860173
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНІВСЬКА, будинок 24, офіс 23 | 2018-05-03 - 2020-08-07 |
Адреса | 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 23 | 2016-04-21 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | акціонери згідно реєстру , розмір внеску до статутного фонду - 12500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК( КОНТРОЛЕР) - ПЕРЕЛОМА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ,УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. , КВ. | 2019-02-25 - 2020-02-09 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ПАТ "ДІАМАНТБАНК"(КОД)-КЕРЕЗЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ,УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ ІРПІНСЬКА, ,КВ. | 2019-02-25 - 2020-02-09 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК( КОНТРОЛЕР) ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ" (КОД)- ПЕРЕЛОМА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ,УКРАЇНА, / / , М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. , КВ. | 2019-01-21 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-СОВА КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ,УКРАЇНА, / / ,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА,БУДИНОК / ,КВ. | 2019-01-21 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК( КОНТРОЛЕР) ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ" (КОД )- ПЕРЕЛОМА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ,УКРАЇНА,СН, / / , М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-СОВА КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ,УКРАЇНА,СН, / / ,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА,БУДИНОК / ,КВ. | 2018-05-03 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) - ВАССІЛІАДЕС КРІСТОДОУЛОС, КІПР,К, / / , КІПР, М.НІКОСІЯ, ЕГКОМІ, ВУЛ.ДОІРАНІС, БУД. , | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 4 юросіб зареєстрованих за цією адресою