ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ПАКО-ТЕХНІКА" (ТОВ "ФІРМА"ПАКО-ТЕХНІКА")
Код ЄДРПОУ: 30779340
Скорочене найменування: ТОВ "ФІРМА"ПАКО-ТЕХНІКА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ПАКО-ТЕХНІКА"
Основний вид діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Керівник: ЦЮРУПАЛО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЧУЛЬСЬКА СОФІЯ АНАТОЛІЇВНА, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Д.Н. . . Р. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА -ТА, БУД. / , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕРЕЛЬМАН ЛЕОНІД, США, Д.Н. . . , СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КАЛІФОРНІЯ, М. САРАТОГА, ДЕВОН АВЕНЮ 18788,
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮЗВІНСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, Д.Н. . . , 61020, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, БУД. , КВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ІВК ТЕХНІКА", розмір частки - 102000, грн.
ЦЮРУПАЛО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, розмір частки - 18000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ПАКО-ТЕХНІКА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 30779340
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 119 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕРЕЛЬМАН ЛЕОНІД, США, Д.Н. . . , СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КАЛІФОРНІЯ, М. САРАТОГА, ДЕВОН АВЕНЮ 18788 | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ІВК ТЕХНІКА", розмір внеску до статутного фонду - 102000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЦЮРУПАЛО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 18000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ШОСЕ КОМСОМОЛЬСЬКЕ БУД. КВ. | 2017-09-11 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮЗВІНСЬКИЙ АНТОН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП.ЛЕНІНА БУД. КВ. | 2017-09-11 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, МК, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ШОСЕ КОМСОМОЛЬСЬКЕ БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮЗВІНСЬКИЙ АНТОН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ММ, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП.ЛЕНІНА БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 413 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.