ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВІАКУР'ЄР" (ДП З ІІ "АВІАКУР'ЄР")
Код ЄДРПОУ: 30313449
Скорочене найменування: ДП З ІІ "АВІАКУР'ЄР"
Найменування: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВІАКУР'ЄР"
Основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Керівник: ДЯЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (40806683) - БОЯРИНОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, БУД. , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (40806683) - ПОПОВИЧ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, БУД. , КВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТА СЕРВІС ПЛЮС", розмір частки - 34270, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВІАКУР'ЄР"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 30313449
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 92-Б | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. МАРКО ВОВЧОК, будинок 14 | 2019-05-27 - 2019-05-27 |
Керівник | ГАЛІЧЕНКО СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТА СЕРВІС ПЛЮС", розмір внеску до статутного фонду - 34270.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - БОЯРИНОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - ПОПОВИЧ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - БОЯРИНОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, СН , УКРАЇНА, 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - ПОПОВИЧ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СО , УКРАЇНА, 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 64 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.