ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ "ЕРСІТ" (ДП "ЕКО" ТОВ "ВКФ "ЕРСІТ")
Код ЄДРПОУ: 30290563
Скорочене найменування: ДП "ЕКО" ТОВ "ВКФ "ЕРСІТ"
Найменування: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ "ЕРСІТ"
Основний вид діяльності: 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання
Керівник: ЗМІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ НИКИФОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗМІЄВСЬКИЙ АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ,УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.БЛЮХЕРА,БУД. КОРП.В КВ. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗМІЄВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ,УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ,БУД. ,КВ. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗМІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ НИКИФОРОВИЧ, УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ.БАРАБАШОВА,БУД. КОРП.А КВ. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМАР ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА,УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ. ГАЛУШКІНСЬКА,БУД. КВ. , розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕРСІТ", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ "ЕРСІТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 30290563
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 61010, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ГАЛУШКИНСЬКА, будинок 13, квартира 15 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗМІЄВСЬКИЙ АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ,УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.БЛЮХЕРА,БУД. КОРП.В КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗМІЄВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ,УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ,БУД. ,КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗМІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ НИКИФОРОВИЧ, УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ.БАРАБАШОВА,БУД. КОРП.А КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КОМАР ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА,УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ. ГАЛУШКІНСЬКА,БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕРСІТ", розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗМІЄВСЬКИЙ АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ,УКРАЇНА,МН,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.БЛЮХЕРА,БУД. КОРП.В КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗМІЄВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ,УКРАЇНА,МК,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ,БУД. ,КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗМІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ НИКИФОРОВИЧ, УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ.БАРАБАШОВА,БУД. КОРП.А КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОМАР ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА,УКРАЇНА,МН,ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,М.ХАРКІВ,ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ. ГАЛУШКІНСЬКА,БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЗМІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ НИКИФОРОВИЧ, УКРАЇНА, МН,ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКІВ,КИЇВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛ.БАРАБАШОВА,БУД. КОРП.А КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 1 юросіб зареєстрованих за цією адресою