ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ" (ТОВ "ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ")
Код ЄДРПОУ: 23538334
Скорочене найменування: ТОВ "ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ"
Основний вид діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Керівник: СЕМЕНЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БЛАКИТА ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, розмір частки - 5160000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - СВИЩУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САДОВА , БУДИНОК . ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ХОРС"- ГАЛІЄВ ЕРНЕСТ ЕДУАРДОВИЧ, . . Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, , М. ФУНЕ.. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА - %
ЛЕВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір частки - 5160000, грн.
СВИЩУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - 10750000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ХОРС", розмір частки - 21930000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 23538334
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02002, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ БРОВАРСЬКИЙ, будинок 2В | 2020-06-19 - 2020-08-07 |
Адреса | 02154, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР РУСАНІВСЬКИЙ, будинок 7 | 2019-02-11 - 2019-10-24 |
Керівник | ПУСТИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ НАУМОВИЧ | 2019-11-18 - 2020-06-18 |
Керівник | ГОРБЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-02-05 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАФЕ"ЧЕБУРЕЧНА" | 2019-10-29 - 2019-11-15 |
Скорочене найменування | ТОВ "КАФЕ"ЧЕБУРЕЧНА" | 2019-10-29 - 2019-11-15 |
Засновник / Бенефіціар | БЛАКИТА ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5160000.00 грн. | 2019-02-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5160000.00 грн. | 2019-02-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СВИЩУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10750000.00 грн. | 2019-02-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ХОРС", розмір внеску до статутного фонду - 21930000.00 грн. | 2019-02-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГАЛІЄВ ЕРНЕСТ ЕДУАРДОВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, М. ФУНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ | 2019-04-15 - 2020-06-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГАЛІЄВ ЕРНЕСТ ЕДУАРДОВИЧ, НАРОДЖЕННЯ - . . , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 62820, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н, С. МАРТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУД. , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ | 2019-02-25 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГАЛІЄВ ЕРНЕСТ ЕДУАРДОВИЧ, НАРОДЖЕННЯ - . . , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 62820, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н, М. МАРТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУД. , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ | 2019-02-11 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | БЛАКИТА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10750000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-05 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10750000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-05 |
Засновник / Бенефіціар | СВИЩУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 21500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-05 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 4 юросіб зареєстрованих за цією адресою