ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕВЕРЕСТ" (ТОВ "ВКФ "ЕВЕРЕСТ")
Код ЄДРПОУ: 23499508
Скорочене найменування: ТОВ "ВКФ "ЕВЕРЕСТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕВЕРЕСТ"
Основний вид діяльності: 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
Керівник: СТРАЛКІВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 08292, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, БУДИНОК , КВАРТИРА .2693608955.ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - , %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗПНВІФ "ГЕОЛОГІЧНИЙ", УКРАЇНА, 02225, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУД. , КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 08292, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БУЧА, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, БУД. , КВ. .2693608955.ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМЕ, ЧАСТКА - , %
КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, розмір частки - 8996558, грн.
СТРУТИНСЬКА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА, розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗПНВІФ "ГЕОЛОГІЧНИЙ", розмір частки - 10982000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕВЕРЕСТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 23499508
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 47 | 2020-06-18 - 2020-08-07 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕВЕРЕСТ" | 2019-06-17 - 2020-06-16 |
Скорочене найменування | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕВЕРЕСТ" | 2019-06-17 - 2020-06-16 |
Керівник | ТРУБИЛО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 8996558.75 грн. | 2020-06-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СТРУТИНСЬКА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 131.25 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗПНВІФ "ГЕОЛОГІЧНИЙ", розмір внеску до статутного фонду - 10982000.00 грн. | 2020-06-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗПНВІФ "ГЕОЛОГІЧНИЙ", УКРАЇНА, 02225, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, БУД. , КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 08292, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БУЧА, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, БУД. , КВ. .2693608955.ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМЕ, ЧАСТКА - , % | 2020-06-15 - 2020-06-16 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬА ОБЛ, М. БУЧА, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, , КВ. , 08292 | 2017-09-11 - 2020-06-16 |
Засновник / Бенефіціар | КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 243.75 грн. | 2017-08-18 - 2020-06-16 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КАПУСЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, . . Р.Н., , ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ М.КИЇВ, ВУЛ.СОСЮРИ, БУД. , КВ. . ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ТОВ "КУА "ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" , КОД ЄДРПОУ | 2019-06-17 - 2020-06-14 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕФЕНСА", розмір внеску до статутного фонду - 10982000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-06-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ ОССЕЙКО ВІКТОР, ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА, ТАЛЛІНН, КЕСКЛІНН, ВУЛИЦЯ АСУЛА, - , 11312 | 2017-08-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ КУХЛИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, СК , УКРАЇНА, КИЇВСЬА ОБЛ, М. БУЧА, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, , КВ. , 08292 | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 64 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.