ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРАНД ПРЕМІУМ" (ТОВ " ГРАНД ПРЕМІУМ")
Код ЄДРПОУ: 22948113
Скорочене найменування: ТОВ " ГРАНД ПРЕМІУМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРАНД ПРЕМІУМ"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: СТОРОЖЕНКО ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОПЕРТІ" (24920768) - ЧЕРНЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ, УКРАЇНА, , КІПР, ПАРЕККЛІСІЯ, БУДИНОК .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОПЕРТІ", розмір частки - 45863652, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ", розмір частки - 1480000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРАНД ПРЕМІУМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 22948113
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03022, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 15, КОРПУС 3 | 2019-10-08 - 2020-08-07 |
Адреса | 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94 | 2016-04-21 - 2019-03-25 |
Керівник | ВАСЮТІНА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА | 2019-04-15 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОПЕРТІ", розмір внеску до статутного фонду - 45863652.46 грн. | 2019-05-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ", розмір внеску до статутного фонду - 1480000.00 грн. | 2019-10-08 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, , КВ. | 2019-05-27 - 2019-10-08 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "КИЇВБУД", розмір внеску до статутного фонду - 1480000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЙЧЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 02068, М.КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, , КВ. | 2019-04-15 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", розмір внеску до статутного фонду - 45858918.09 грн. | 2019-04-29 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОПЕРТІ", розмір внеску до статутного фонду - 4734.37 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІХАЕЛЬ ІОАННІДЕС, КІПР,Е419459, НІКОСІЯ, СТРОВОЛОС, АГАМЕМНОНОС СТРІТ, | 2019-04-15 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "ІНФІНІТІ РІФ ЛТД", розмір внеску до статутного фонду - 45858918.09 грн. | 2017-08-18 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІХАЕЛЬ ІОАННІДЕС, КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛ. СТРОВОЛОС, АГАМЕМНОНОС СТРІТ, | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 66 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.