ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МЕТОН ТРЕЙДИНГ" (ТОВ ФІРМА "МЕТОН ТРЕЙДИНГ")
Код ЄДРПОУ: 22803297
Скорочене найменування: ТОВ ФІРМА "МЕТОН ТРЕЙДИНГ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МЕТОН ТРЕЙДИНГ"
Основний вид діяльності: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Керівник: СЕРЕДА ПЕТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГУРІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНІФЕНЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОДОБЄДОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. М.ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ФРАНКА БУД.
ПОДОБЄДОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МЕТОН ТРЕЙДИНГ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 22803297
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 33, офіс 2 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Адреса | 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ДАШКОВИЧА, будинок 78 | 2019-03-11 - 2019-05-13 |
Керівник | ТРОЯНОВА ІРИНА БОРИСІВНА | 2019-05-27 - 2019-12-15 |
Керівник | ВАСИЛЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 2016-10-24 - 2019-03-04 |
Основний вид діяльності | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | 2016-04-21 - 2016-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | ГУРІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1.00 грн. | 2019-03-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОДОБЄДОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 999.00 грн. | 2019-08-12 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 299.70 грн. | 2019-03-11 - 2019-08-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНІФЕНЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. М.ЧЕРКАСИ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО БУД. | 2019-03-11 - 2019-08-05 |
Засновник / Бенефіціар | ПОДОБЄДОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 699.30 грн. | 2019-03-11 - 2019-08-05 |
Засновник / Бенефіціар | ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 599400.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-04 |
Засновник / Бенефіціар | ГУРІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-04 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНІФЕНЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. М.ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОКІВ ПЕРЕМОГИ БУД. / КВ. | 2017-09-11 - 2019-03-04 |
Засновник / Бенефіціар | ПОДОБЄДОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1398600.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-04 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНІФЕНЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА, УКРАЇНА, НС, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. М.ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОКІВ ПЕРЕМОГИ БУД. / КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНІФЕНЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОДОБЄДОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, НС, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. М.ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ФРАНКА БУД. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 23 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.