ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКСТРУМ АУДИТ" (ТОВ "ДЕКСТРУМ АУДИТ")
Код ЄДРПОУ: 21685806
Скорочене найменування: ТОВ "ДЕКСТРУМ АУДИТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКСТРУМ АУДИТ"
Основний вид діяльності: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Керівник: ШУПИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ШУПИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, 03194, УКРАЇНА, М. КИЇВ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, БУД. , КВ. , . . Р.Н.
ШУПИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 28125, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКСТРУМ АУДИТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 21685806
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 3, квартира 166 | 2019-10-29 - 2020-08-07 |
Адреса | 02055, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 7-А, квартира 8 | 2018-09-21 - 2019-10-24 |
Адреса | 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 7-В | 2016-04-21 - 2018-09-06 |
Керівник | ОСИПЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА | 2018-09-21 - 2019-10-24 |
Керівник | СКАЛКА ВІКТОР ПАВЛОВИЧ | 2016-04-21 - 2018-09-06 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗДА" | 2016-04-21 - 2018-09-06 |
Скорочене найменування | ТОВ "ГАЗДА" | 2016-04-21 - 2018-09-06 |
Основний вид діяльності | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 2016-04-21 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | ШУПИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 28125.00 грн. | 2019-10-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАЛИЦЬКИЙ ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ, 02140, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, БУД. -В, КВ. | 2018-09-21 - 2019-10-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСИПЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА, 02232, 02055, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКО, БУД. -А, КВ. | 2018-09-21 - 2019-10-24 |
Засновник / Бенефіціар | БАЛИЦЬКИЙ ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 14062.50 грн. | 2018-09-21 - 2019-10-22 |
Засновник / Бенефіціар | ОСИПЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 14062.50 грн. | 2018-09-21 - 2019-10-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКАЛКА ВІКТОР ПАВЛОВИЧ, 02232, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА № | 2017-09-11 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКАЛКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 02232, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА № | 2017-09-11 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | СКАЛКА ВІКТОР ПАВЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 19687.50 грн. | 2017-08-18 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | СКАЛКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 8437.50 грн. | 2017-08-18 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКАЛКА ВІКТОР ПАВЛОВИЧ, СО , 02232, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА № | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКАЛКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, СО , 02232, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА № | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 9 юросіб зареєстрованих за цією адресою