ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВОЛИНЬ" (ПП ФІРМА "ВОЛИНЬ")
Код ЄДРПОУ: 19138008
Скорочене найменування: ПП ФІРМА "ВОЛИНЬ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВОЛИНЬ"
Основний вид діяльності: 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення
Керівник: БІЛИК ДАВИД ГЕННАДІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (40317633) - ГОРА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА,ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., М. ВИЖНИЦЯ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, БУД. , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (40317633) - КРУГЛЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. НОВА, БУЛ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС", розмір частки - 100000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВОЛИНЬ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 19138008
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ПУХІВСЬКА, будинок 1-А | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС", розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - ГОРА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА,ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., М. ВИЖНИЦЯ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, БУД. , КВ. | 2018-01-10 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - КРУГЛЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. НОВА, БУЛ. | 2018-01-10 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА, УКРАЇНА, М. ХАРКІВ, ПРОВУЛОК КУЛЬБИЦЬКИЙ, | 2017-10-17 - 2017-12-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КРІКБЕРГ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2017-10-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КРІКБЕРГ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ, УКРАЇНА, ММ, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 117 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.