ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (ПРАТ"СК "ФЕНІКС")
Код ЄДРПОУ: 13525951
Скорочене найменування: ПРАТ"СК "ФЕНІКС"
Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"
Основний вид діяльності: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Керівник: КРИВОШАПКА ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ШПИРЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, 02095, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУД. , КВ. .
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ, розмір частки - 27300000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЮБЕРДА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, 01133, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК А, КВАРТИРА №
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 13525951
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ , будинок 30 | 2019-10-08 - 2020-08-07 |
Адреса | 03187, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГЛУШКОВА, будинок 1 | 2016-04-21 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ, розмір внеску до статутного фонду - 27300000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ШПИРЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ, . . Р.Н., ПАСПОРТ , УКРАЇНА, 02095, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУД. , КВ. . | 2017-12-28 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ШПИРЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ , УКРАЇНА, 02140, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ШПИРЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВВ , УКРАЇНА, 02140, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЮБЕРДА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, ЕК , 01133, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК А, КВАРТИРА № | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 106 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.