ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (ТОВ"ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД")
Код ЄДРПОУ: 00290661
Скорочене найменування: ТОВ"ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Основний вид діяльності: 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини
Керівник: МЕЛЬНИК ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- АНТРІ ЛАМПРОУ, К, КІПР, ЛІМАССОЛ, УПСОНАС, ВУЛ. ЛІА КАНАОУРОУ, БУД.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ДЖОРДЖ ІОНІДІС, К, КІПР, ЛІМАССОЛ, - ЛІМАССОЛ БЕЙ, ВУЛ. АМАТУС АВЕНЮ, БУД. -
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЕЛЕНІ КОРЕЛІДОУ, КІПР, ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ДІАГОРОУ, БУД. , КВ.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМЕНІК КОМЕРШЛ ЛІМІТЕД", розмір частки - 280031, грн.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", розмір частки - 369641, грн.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМБЕЛІО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД", розмір частки - 470453, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 00290661
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 41 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМЕНІК КОМЕРШЛ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 280031.76 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 369641.92 грн. | 2020-02-13 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМБЕЛІО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД", розмір внеску до статутного фонду - 470453.35 грн. | 2020-02-13 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 840095.27 грн. | 2020-01-16 - 2020-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 80727.03 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ МІРОКОМ КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 760000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬДОРАДО", розмір внеску до статутного фонду - 279400.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- АНТРІ ЛАМПРОУ, К , КІПР, ЛІМАССОЛ, УПСОНАС, ВУЛ. ЛІА КАНАОУРОУ, БУД. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ДЖОРДЖ ІОНІДІС, К , КІПР, ЛІМАССОЛ, - ЛІМАССОЛ БЕЙ, ВУЛ. АМАТУС АВЕНЮ, БУД. - | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЕЛЕНІ КОРЕЛІДОУ, АІ , КІПР, ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ДІАГОРОУ, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 124 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.